Tous les intervenants et intervenantes de Canal-U
Tous les intervenants et intervenantes de Canal-U
Professeur émérite à l'Université Paris-Ouest et conseiller scientifique au CEPII-Centre d'études prospectives et d'informations internationales et à France Stratégie (en 2016). Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre (en 1992). A été membre de l'Institut universitaire de France ainsi que du Haut conseil des finances publiques. A également été conseiller scientifique à Groupama-AM
Économiste et directeur de banque. Ancien élève de l'Ecole polytechnique, promotion 1970. Ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris. Chef économiste de Natixis, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre correspondant du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre (en 2015, en 2011). Professeur associé à l'Université Paris IX-Dauphine (en 1997). Chef du service des études économiques et financières à la Caisse des dépôts et consignations (en 1991). Professeur à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, maître de conférences à l'École polytechnique, conseiller scientifique à la Banque de France (en 1987)
Président-directeur général de la compagnie Saint-Gobain (en 1998). Président de l'Institut d'histoire de l'industrie, Paris (en 1998)
Docteur en médecine
Professeur de médecine à l'hopital de Bicêtre, Faculté de Médecine, Kremlin-Bicêtre, chercheur à "L'Institut d'Imagerie Neurofonctionnelle", Orsay. Directeur d'une thèse de : Imagerie médicale, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2005)
Maître de conférences à l'Université Montesquieu Bordeaux IV en 2013
Ancien délégué CFDT de l'usine ArcelorMittal de Florange (Moselle), élu député européen lors des élections européennes de 2014, sous les couleurs du Parti socialiste, siège au Parlement européen au sein du Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.
Professeur agrégé d'économie politique, a enseigné à l'Université de Montpellier 1 (de 1973 à 1998)
Chef d'entreprise et ingénieur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (2013)
Religieuse de l'Assomption. Docteur en philosophie et diplômée de l'ESSEC. Enseigne l'éthique sociale au centre Sèvres (facultés jésuites de Paris) et à l'école des mines de Paris, chercheur associé à l'ESSEC (en 2009)
Directeur de la Banque de France (2014)
Inspecteur général des finances. Gouverneur de la Banque de France (en 1999).Président de la Banque centrale européenne(1/11/2003-1/11/2011), Membre de l'Académie des sciences morales et politiques (Élu, le 22 février 2010)