Chercheuse en cosmologie
Directrice de recherche CNRS à l'UMR8617 - Institut d'astrophysique spatiale (IAS) en 2018
Président du jury d'une thèse en Astrophysique et Instrumentations Associées soutenue à l'Université Paris Sud, Orsay en 2011
Tous les intervenants et intervenantes de Canal-U
Tous les intervenants et intervenantes de Canal-U
Thèse de doctorat en Médecine en 1973 à l' Université de Paris 6
Directeur de thèse à l' Université de Paris 6, 2007. Chef de service de Neurologie, Groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière depuis 1993. Directeur scientifique de l' Institut du Cerveau et de la moëlle épinière depuis 2004. Membre de l'Académie des sciences et du Comité consultatif national d'éthique (2013)
Docteur ès sciences. Logicien. Assistant à Orsay (en 1967). - Maître de conférences en mathématiques à l'Université Paris VII (en 1974). - Philosophe, professeur de philosophie des sciences et théorie de la connaissance à Lille (en 1989) puis à Nanterre (en 1993) puis à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) depuis 1999. - Titulaire de la Chaire de philosophie des sciences et d'épistémologie de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et membre de l'Institut universitaire de France (en 2023)
Titulaire d'une thèse de Doctorat en Mathématiques à l'Université de Paris 7 (en 1975) et PHD de l'Université de Californie à Berkeley (en 1973)
Docteur es-sciences (Paris 11 - Orsay, 1983). Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (en 1995). Professeur à l'École polytechique, département de physique (en 1995)
Chercheur au "Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique", UMR 8501, Faculté des Sciences d'Orsay. Directeur d'une thèse de : Physique, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2005). - Co prix Nobel de physique en 2022 avec John Clauser et Anton Zeilinger
Chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris (en 2021)
Thèse de doctorat en Astronomie et Astrophysique soutenue en 2009 à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
Chercheur au LESIA (Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique) à l'Observatoire de Paris (2011)
Astronome à l'Observatoire de Paris (en 2023)
Membre du GEPI (Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation) à l'Observatoire de Paris (2013)
Traduit de l'anglais en français
Professeur de physique, Laboratoire de minéralogie cristallographie, Université de Paris VI et Paris VII (en 1987)
Dir. de thèse, Università degli studi di Padova, Centro interdipartimentale di studi e attivitàspaziali (CISAS) "G. Colombo", 2002
Directeur de thèse à l'Université de Paris 6, 2003
Astronome au LESIA, spécialiste de l'étude des astéroïdes et des objets trans-neptuniens en 2003
Travaille à l'observatoire de Paris-Site de Meudon LESIA en 2016
Editeur scientifique
Astronome, directeur adjoint de l'IAP Grandes Structures et Univers en 2019. Chercheur à l'Institut d'Astrophysique de Paris, Sorbonne Université (en 2023)
Auteur d'une thèse d'astronomie, Université Paris 11, Orsay (en 2001)
Enseignant, islamologue. Chercheur associé au Fonds Ricoeur. Ecrivain.
En poste à l'Institut d'astrophysique, Paris (en 1987). Secrétaire générale de l'Union internationale d'astronomie (en 1994)
Titulaire d'une thèse de Doctorat en Astrophysique à l'Université de Paris 7, 1972
Directeur d'une thèse de doctorat (Lyon 1) en 1999
Physicien théoricien. En poste à l'institut de physique théorique du CEA Saclay (en 2013). Directeur d'une thèse d'astronomie, Université Paris 11, Orsay (en 2001)
Physicien spécialiste de nanosciences et de matériaux sous irradiation. Chercheur CNRS
Chercheur au "Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse", UMR 8609, Faculté des Sciences d'Orsay (en 2003)
Professeur émérite au Collège de France (en 2022)
Magistrat au Conseil d'État. Homme politique. Ancien ministre. Député des Alpes-de-Haute-Provence (en 1997). Maire de Digne-les-Bains
Physicien. Professeur à l'Université Paris-Sud Orsay, Essonne (en 2000). Astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spaciale, IAS, Orsay, Essonne (en 2000). Docteur ès science physique (Paris 11-Orsay, 1978)
Docteur en physique théorique (Paris VI, 1984). Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, en poste à l'Institut d'Astrophysique de Paris (en 2023)
Directeur d'une thèse de : physique, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2007). Enseignant-chercheur au Laboratoire de Physique des Solides.
Astronome à l'Observatoire de Paris, membre du LESIA (Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique), 2013
Chargé de recherche CNRS, directeur adjoint au Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) (en 2023)
Ecrit aussi en anglais
En poste : Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, Université de Paris XI (en 1998)
Fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) (en 2023)
Astrophysicien
Directeur de l'ISSI - International Space Science Institute, Berne et ancien directeur de l'ESA - Agence Spatiale Européenne (2009)
Écrit aussi en anglais
Astrophysicien. En poste à l'Institut d'astrophysique de Paris (en 1993)
Directeur de thèse à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 en 2012
Maître de conférences en physique, en poste à Sorbonne université, Paris, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) (en 2022)
Professeur au département d'astronomie de l'Université de Guanajuato, à Mexico (Mexique) (2015)
Titulaire d'un doctorat en Sociologie (Grenoble 2, 1995)
Sociologue français, professeur de sociologie à université Paris Cité
Enseignant-chercheur au sein de Sorbonne Université, membre du laboratoire Gemass (Groupe d’Etude des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne - UMR CNRS 8598)
Astronome résident au téléscope Canada-France-Hawaï (en 2006). A travaillé à l'Université Toulouse Paul Sabatier, département Astronomie d'observation , Astrophysique et Astronomie. Depuis 2007, directeur de la structure de recherche TBL à l'Observatoire Midi-Pyrénées.